Das waren die ÖFB-Präsidenten seit 1945:
Name | Amtszeit |
---|---|
Josef Gerö | 1945 - 1955 |
Hans Walch | 1955 - 1969 |
Heinz Gerö | 1970 - 1976 |
Karl Sekanina | 1976 - 1982 |
Herbert Raggautz/Heinz Gerö | interimistisch, 1982 - 1984 |
Beppo Mauhart | 30. Juni 1984 - 7. April 2002 |
Friedrich Stickler | 7. April 2002 - 7. November 2008 |
Kurt Ehrenberger | interimistisch, 7. November 2008 - 28. Februar 2009 |
Leo Windtner | 28. Februar 2009 - 17. Oktober 2021 |
Gerhard Milletich | 17. Oktober 2021 - 31. Jänner 2023 |
Johann Gartner | interimistisch, 3. Februar 2023 - 8. Juli 2023 |
Klaus Mitterdorfer | ab 8. Juli 2023 |